Katica Prpić
Dužnost | Pravna osoba | Datum početka i kraja obnašanja dužnosti |
---|---|---|
Ravnatelj uprave | Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine |
01.03.2021. do 02.06.2023. |
Državni tajnik | Ministarstvo uprave |
21.06.2017. do 24.09.2020. |
Državni tajnik | Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja |
01.01.2017. do 21.06.2017. |
OIB:
09740538526