Boris Šerić
Dužnost | Pravna osoba | Datum početka i kraja obnašanja dužnosti |
---|---|---|
Zapovjednik Hrvatske kopnene vojske | Ministarstvo obrane - Glavni stožer Oružanih snaga RH |
16.03.2020. do 25.12.2021. |
Načelnik stožera - zamjenik zapovjednika Hrvatske kopnene vojske | Ministarstvo obrane - Glavni stožer Oružanih snaga RH |
01.01.2018. do 15.03.2020. |